Ursus Franziskus Kaufmann
domicilié à Wallbach, de Mumpf Mandats actifs: Ursula und Rudolf Winkler-Bosdorff Stiftung, Friga Stiftung et plus Connecté à: Rolf Wunderlin, Ursula Winkler, Rolf Wunderlin et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ursus Franziskus Kaufmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ursus Franziskus Kaufmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ursus Franziskus Kaufmann" à jour.Vous suivez maintenant "Ursus Franziskus Kaufmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ursus Franziskus Kaufmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ursus Franziskus Kaufmann
Autres activités sociales
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres activités sociales
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Ursus Franziskus Kaufmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ursus Franziskus Kaufmann
Numéro de publication: HR01-1005912688, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Ursula und Rudolf Winkler-Bosdorff Stiftung, in Basel, CHE-259.914.375, Falknerstrasse 35, 4001 Basel, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.10.2023.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung von Institutionen, Hilfswerken und Hilfsorganisationen in der Schweiz, die sich auf gemeinnütziger Basis im Bereich der Betreuung von schwerhörigen, tauben oder blinden Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung in der Schweiz engagieren.
Eingetragene Personen:
Winkler, Ursula, von Basel und Zell (ZH), in Reinach (BL), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Ursus Franziskus, von Mumpf, in Wallbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Rolf, von Zeiningen, in Zeiningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005842717, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'708 vom 08.09.2023 Friga Stiftung, in Basel, CHE-114.014.210, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2023, Publ. 1005837007).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Ursus Franziskus, von Mumpf, in Wallbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kaufmann, Franziskus].
Numéro de publication: HR02-1005837007, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Friga Stiftung, in Basel, CHE-114.014.210, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, S.0, Publ. 3140417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Andreas, von Buus, in Zeiningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Rolf, von Zeiningen, in Zeiningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaufmann, Franziskus, von Mumpf, in Wallbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.