Roland Kathriner
domicilié à Kriens, de Sarnen Mandats actifs: S-Parts Kathriner Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Kathriner" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Kathriner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Roland Kathriner" à jour.Vous suivez maintenant "Roland Kathriner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Roland Kathriner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Roland Kathriner
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Roland Kathriner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Roland Kathriner
Numéro de publication: 2999023, Registre du commerce Lucerne, (100)
S-Parts Kathriner, bisher in Risch, CHE-114.723.482, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011).
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Kuonimattstrasse 6, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Kriens, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numéro de publication: 1805531, Registre du commerce Zoug, (170)
CRATONI Helmets Schweiz GmbH, in Risch, CHE-166.926.791, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077251).
Statutenänderung:
16.10.2014.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 67, 6331 Hünenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Risch, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Echensperger, Klaus, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1783261, Registre du commerce Schwyz, (130)
Certa Sport & Event GmbH, bisher in Risch, CHE-150.793.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, Publ. 1469931).
Gründungsstatuten:
06.01.2014.
Statutenänderung:
16.10.2014.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 40, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kathriner, Roland, von Sarnen, in Risch, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschart, Andreas, von Sattel, in Unterägeri, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.