Peter Kästli
domicilié à Muri b. Bern, de Ostermundigen et Seedorf (BE) Mandats actifs: Wein Kästli, Nathalie Stiftung Connecté à: Livia Sara Kästli, Florence Suzanne Catherine Stöckli-Brunner, Annik Bärtschi-Signer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kästli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kästli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Kästli" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Kästli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Kästli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Kästli
Commerce de produits alimentaires
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Commerce de produits alimentaires
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Personnes privées avec le nom Peter Kästli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Kästli
Numéro de publication: HR02-1005520606, Registre du commerce Berne, (36)
Wein Kästli, in Muri bei Bern, CHE-157.926.705, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, S.0, Publ. 1487665).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kästli, Peter, von Ostermundigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4382653, Registre du commerce Berne, (36)
Nathalie-Stiftung, in Muri bei Bern, CHE-105.832.876, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindt, Theres, von Bern, in Ittigen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gehrig, Andrea, von Huttwil, in Rüttenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Illi, Oscar, von Schlierbach, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Remigius, von Rietheim, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Robert, von Landiswil, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Christian, von Ochlenberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Annik, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bartlome, Marianne, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Franz C., von Bern, in Rothrist, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Frey, Martin, von Münsingen, in Mühlethurnen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Peter, von Ostermundigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirren, Danièle, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Steiger, David, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2220075, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Bernische Verwaltungsrechtsprechung BVR, in Bern, CHE-111.648.393, Verein (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068098).
Statutenänderung:
24.03.2015.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kästli, Peter, von Ostermundigen und Seedorf BE, in Muri bei Bern, Mitglied und Rechnungsführer (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger Marti, Andreas, genannt Res, von Huttwil, in Bellmund, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.