Peter Christian Jost
domicilié à Belpberg, de Bern et Eriswil Mandats actifs: Oneiro AG Connecté à: Nicolas Matthias Schifferli, Laurent Denis Forrer Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Christian Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Christian Jost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Christian Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Christian Jost".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Christian Jost
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Christian Jost
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Peter Christian Jost
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Christian Jost
Numéro de publication: HR02-1005231661, Registre du commerce Berne, (36)
Oneiro AG, in Wichtrach, CHE-107.203.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2621855).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PCJ Holding AG, in Belp (CHE-203.524.335), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 2'043'378.34 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'888'663.79 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg (Belp), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Forrer, Laurent Denis, von Grabs, in Le Landeron, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schifferli, Nicolas Matthias, von Döttingen, in Klingnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004907976, Registre du commerce Berne, (36)
Immogrün AG, in Muri bei Bern, CHE-109.622.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S.4, Publ. 5743278).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Peter Christian, von Bern und Eriswil, in Belpberg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsaesser, Michael Peter, von Bern und Leuzigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Luginbühl, Ulrich, von Bowil, in Steffisburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4371371, Registre du commerce Berne, (36)
Car Rep De Giorgi AG, in Bern, CHE-100.413.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, Publ. 5686936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Peter, von Bern und Eriswil, in Belpberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moratti, Christoph, von Saanen, in Belpberg (Belp), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
ATO Treuhand AG (CHE-107.809.581), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ato Treuhand & Datenservice AG];
Moratti, Monika Irene, von Saanen, in Belpberg (Belp), mit Einzelunterschrift.