Hans Jehle
domicilié à Oberdorf SO, de Remetschwil Mandats actifs: Stiftung Oekumenische Bergkapelle Weissenstein Connecté à: Ernst Hagmann, Hans Leuenberger, Fritz Zimmermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Jehle" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Jehle".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Jehle" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Jehle".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Jehle
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Jehle
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Hans Jehle
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Jehle
Numéro de publication: 3518943, Registre du commerce Soleure, (241)
Stiftung Oekumenische Bergkapelle Weissenstein, in Solothurn, CHE-111.984.282, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397637).
Domizil neu:
bei Fritz Zimmermann, Amanz Gressly-Strasse 4, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Erwin, von Muolen, in Oberdorf (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Werner, von Solothurn, in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ochsenbein, Urs, von Etziken, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlatter, Kurt, von Büttenhardt, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hanspeter, von Mühleberg, in Lüterkofen-Ichertswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Ernst, von Gretzenbach, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jehle, Hans, von Remetschwil, in Oberdorf (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Hans, von Wangenried, in Lüsslingen-Nennigkofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2718991, Registre du commerce Valais, (600)
Genossenschaft Wasserversorgung Hockmatta, in Grengiols, CHE-217.419.526, c/o Schmid Dominic, Krystadelboden 3 , 3993 Grengiols, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2015.
Zweck:
Versorgung des Gebiets 'Hockmatta' in Gregiols in gemeinsamer Selbsthilfe mit Trinkwasser. Das Wasser wird mit dem Einverständnis der Gemeinde Grengiols und in Absprache mit der Genossenschaft Wasserversorgung Firsitten aus dem Restwasser bezogen, das für Firsitten nicht benötigt wird.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB für alle gesetzlich vorgeschriebene und Amtsblatt des Kantons Wallis für alle übrigen. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.11.2015 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Dominic, von Grengiols, in Grengiols, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinen, Marianne, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Anton, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jehle, Hans-Ulrich, von Zürich, in Schafisheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinen, Marcel, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1704261, Registre du commerce Berne, (36)
Mat Métal S.A., à Moutier, CHE-107.200.546, société anonyme (No. FOSC 85 du 04.05.2004, p. 3, Publ. 2244874).
Nouvelle raison sociale:
Mat Métal S.A. en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.09.2014.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jehle, Hans, de Remetschwil, à Riedholz, président, avec signature individuelle;
Jehle, Urs, de Remetschwil, à Riedholz, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jehle, Philipp, de Riedholz, à Rebeuvelier, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: de Remetschwil, à Riedholz, administrateur-délégué avec signature individuelle];
Fiduciaire Jean-Claude Courtet S.A. (CHE-107.416.299), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Jean-Claude Courtet S.A., ].