Gabor Jaimes
domicilié à Thalwil, de Emmen Mandats actifs: Schadenorganisation Erdbeben Connecté à: Bruno Spicher, Pascal Devènes, Michael Wieser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabor Jaimes" à jour.Vous suivez maintenant "Gabor Jaimes".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gabor Jaimes" à jour.Vous suivez maintenant "Gabor Jaimes".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gabor Jaimes
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gabor Jaimes
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Gabor Jaimes
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gabor Jaimes
Numéro de publication: HR02-1005812742, Registre du commerce Berne, (36)
Schadenorganisation Erdbeben, in Bern, CHE-450.075.798, Verein (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308113).
Statutenänderung:
13.05.2022. 19.06.2023.
Weitere Adressen:
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossier, Alain, von La Brillaz, in Bolligen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederbäumer, Gunthard, von Kreuzlingen, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Lukas Dr., von Staldenried, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Michael, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Bruno, von Ueberstorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004860231, Registre du commerce Zurich, (20)
UNIQA Re AG, in Zürich, CHE-105.869.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004539990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004539990, Registre du commerce Zurich, (20)
UNIQA Re AG, in Zürich, CHE-105.869.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2018, Publ. 1004473352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Affoltern am Albis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Fluiter, Dr. Sylva, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.