Beatrix Jäggi
domicilié à Urdorf, de Wiesendangen Mandats actifs: Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren Connecté à: Helena Adler, Klara Brun-Binder, Andreas Studer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrix Jäggi" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrix Jäggi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrix Jäggi" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrix Jäggi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beatrix Jäggi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beatrix Jäggi
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Beatrix Jäggi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beatrix Jäggi
Numéro de publication: HR02-1005095256, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3858815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadackal, Varghese, indischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren];
De Filippo, Gianluca, von Tamins, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recht, Sonja, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005018912, Registre du commerce Zurich, (20)
Youth and Classic, in Zürich, CHE-110.285.052, Verein (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, S.0, Publ. 6504590).
Name neu:
Youth and Classic in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 28.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnitter, Christoph, von Zürich, in Muri AG, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodler, Kristin Dora, von Kilchberg ZH und Gurzelen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhardt-Staehelin, Elisabeth Ruth, von Zürich und Basel, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jäggi, Beatrix genannt Béatrice, von Wiesendangen, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Urs Dominic, von Büren an der Aare, in Singapur (SG), Mitglied des Vorstandes, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3858815, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Dammweg 4, 8952 Schlieren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.07.1951. 05.10.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Helena, von Hornussen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Riedholz, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.