Renseignements sur Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
- Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren a son siège social à Schlieren, est actif et est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- L’organisation a été fondée le 06.11.2017.
- Le 28.02.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-230.466.321.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Oliver Quilab,
Gianluca De Filippo,
Sonja Recht,
Beatrix Jäggi,
Andreas Studer
les plus récents personnes habilitée à signer
Oliver Quilab,
Gianluca De Filippo,
Sonja Recht,
Beatrix Jäggi,
Andreas Studer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.11.2017
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Schlieren
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.002.167-5
IDE/TVA
CHE-230.466.321
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005688781, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadackal, Varghese, indischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quilab, Oliver, philippinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005095256, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3858815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nadackal, Varghese, indischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Urdorf, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schlieren];
De Filippo, Gianluca, von Tamins, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recht, Sonja, von Schlieren, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3858815, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Dammweg 4, 8952 Schlieren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.07.1951. 05.10.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Helena, von Hornussen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Riedholz, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.