Klara Brun-Binder
domicilié à Schlieren, de Fischbach Mandats actifs: Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren Connecté à: Oliver Quilab, Sonja Recht, Gianluca De Filippo et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klara Brun-Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Klara Brun-Binder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Klara Brun-Binder" à jour.Vous suivez maintenant "Klara Brun-Binder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Klara Brun-Binder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Klara Brun-Binder
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Klara Brun-Binder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Klara Brun-Binder
Numéro de publication: 3858815, Registre du commerce Zurich, (20)
Katholische Kirchenstiftung St. Josef Schlieren, in Schlieren, CHE-230.466.321, Dammweg 4, 8952 Schlieren, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
11.07.1951. 05.10.2017.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, der römisch-katholischen Kirche die Ausübung des Gottesdienstes und der Seelsorge im Gebiet der kirchenrechtlich umschriebenen Pfarrei St. Josef Schlieren und den römisch-katholischen Einwohnern dieses Gebietes die Erfüllung ihrer kirchlich-religiösen Pflichten zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Vogt, Kurt Anton, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Beatrix, von Wiesendangen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adler, Helena, von Hornussen, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauria, Nadia, italienische Staatsangehörige, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Andreas, von Riedholz, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3029071, Registre du commerce Zurich, (20)
Etronics AG, in Unterengstringen, CHE-107.869.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2984653, Registre du commerce Zurich, (20)
CHR Holding AG, in Unterengstringen, CHE-109.307.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2011, Publ. 6055892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Brun-Binder, Klara, von Fischbach, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.