Philippe Jacob
domicilié à Wabern, de Surpierre Mandats actifs: Grütt-Air AG, Exaerismos AG Connecté à: Manuela Poffet, Remo Stefano Spizzi, Benedikt Bielmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Jacob" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Jacob".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Jacob" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Jacob".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Jacob
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Jacob
Commerce avec machines
Exploitation des autres institutions financières
Commerce avec machines
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Philippe Jacob
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Jacob
Numéro de publication: HR02-1006105264, Registre du commerce Berne, (36)
Exaerismos AG, in Köniz, CHE-252.888.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krouzel, Stefan, von Maur, in Wabern (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Philippe, von Surpierre, in Wabern (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1006105269, Registre du commerce Berne, (36)
Grütt-Air AG, in Köniz, CHE-107.360.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krouzel, Stefan, von Maur, in Wabern (Köniz), Vizepräsdient und Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Philippe, von Surpierre, in Wabern (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005236802, Registre du commerce Berne, (36)
Grütt-Air AG, in Köniz, CHE-107.360.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758162).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Grütt-Air Beteiligungen AG, in Köniz (CHE-474.000.383), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 8'180'476.35 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'309.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krouzel, Stefan, von Maur, in Wabern (Köniz), Vizepräsdient und Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spizzi, Remo, von Ittigen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bielmann, Benedikt, von Rechthalten, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident ¿+ Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacob, Philippe, von Surpierre, in Wabern (Köniz), Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mendicino, Tonino, von Worb, in Münsingen, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ostermundigen, Vizepräsident + Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Poffet, Manuela, von Düdingen, in Bern, Delegierte des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.