Claudia Ineichen
domicilié à Kriens, de Eich Mandats actifs: Verein Sonnenberg, The Büez GmbH in Liq. et plus Connecté à: Adrian Rentsch, Dominique Nicole Schürmann, Roland Fritz Kunz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Ineichen" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Ineichen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Ineichen" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Ineichen".
|
|
Claudia Ineichen
domicilié à Sursee, de Luthern Mandats actifs: Schärli Automobil AG, Haven AG Connecté à: Jamie Thomas Schärli, Samantha Renée Schärli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Ineichen" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Ineichen".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudia Ineichen" à jour.Vous suivez maintenant "Claudia Ineichen".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudia Ineichen
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudia Ineichen
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Viticulture
Commerce et réparation des automobiles et motos
Autres activités sociales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Commerce de biens de consommation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Viticulture
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Claudia Ineichen
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudia Ineichen
Numéro de publication: HR02-1005949686, Registre du commerce Lucerne, (100)
Rütli-Stiftung, in Luzern, CHE-110.325.421, Stiftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586336).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütenegger, Eric, von Kriens, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meierskappel];
Ineichen, Claudia, von Eich, in Kriens, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brast, Nicole, von Leibstadt, in Luzern, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Stiftungsrates.
Numéro de publication: HR02-1005831677, Registre du commerce Lucerne, (100)
corail bleu GmbH, in Kriens, CHE-280.001.088, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678760).
Firma neu:
corail bleu GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Claudia, von Eich, in Kriens, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Eberli, Beat, von Giswil, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005611782, Registre du commerce Lucerne, (100)
Verein The Büez, in Kriens, CHE-113.609.694, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Alexandra, genannt Anita, von Ernen und Hasle LU, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Portmann, Hans Peter, von Luzern, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Beat, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Dominique, von Egerkingen, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanfranconi, Mario, von Kriens und Winterthur, in Luzern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Akes, George, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Claudia, von Eich, in Kriens, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Elmar, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.