Beat Hux
domicilié à Unterentfelden, de Frauenfeld Mandats actifs: H3 Immo AG, H3 Architekten AG et plus Connecté à: Rolf Neeser, Simone Lüscher, Simone Lüscher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Hux" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Hux".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Hux" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Hux".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Hux
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Hux
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Achat & vente de biens immobiliers propres
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Beat Hux
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Hux
Numéro de publication: HR02-1004901927, Registre du commerce Argovie, (400)
s + r immobilien AG, in Aarau, CHE-445.660.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, S.0, Publ. 6129156).
Statutenänderung:
18.05.2020.
Firma neu:
H3 Immo AG.
Sitz neu:
Unterentfelden.
Domizil neu:
Suhrenmattstrasse 29, 5035 Unterentfelden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Simone, von Muhen, in Muhen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Neeser, Rolf, von Schöftland, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hux, Beat, von Frauenfeld, in Unterentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1791481, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 9'924 vom 09.10.2014H3 Architekten AG, in Aarau, CHE-317.654.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1767451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hux, Beat, von Frauenfeld, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. .
Numéro de publication: 1767451, Registre du commerce Argovie, (400)
H3 Architekten AG, in Aarau, CHE-317.654.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 19.04.2011, Publ. 6129150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Martin, von Staffelbach, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hux, Beat, von Frauenfeld, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].