Claude Hutmacher
domicilié à Billens, de Konolfingen Mandats actifs: C. Hutmacher, Façades et Fenêtres Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Hutmacher" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Hutmacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Hutmacher" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Hutmacher".
|
|
Claude Hutmacher
domicilié à Faulensee, de Konolfingen Mandats actifs: Cofasa SA Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Hutmacher" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Hutmacher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claude Hutmacher" à jour.Vous suivez maintenant "Claude Hutmacher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claude Hutmacher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claude Hutmacher
Bâtiments général
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bâtiments général
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Claude Hutmacher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claude Hutmacher
Numéro de publication: HR02-1005503630, Registre du commerce Berne, (36)
Cofasa SA, in Gampelen, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307039).
Statutenänderung:
17.06.2022. Gemäss Erklärung vom 17.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Philippe, von Konolfingen, in Aesch BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Faulensee (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3307039, Registre du commerce Berne, (36)
Cofasa SA, in Bern, CHE-109.282.578, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162015).
Statutenänderung:
16.01.2017.
Sitz neu:
Gampelen.
Domizil neu:
Dröschiweg 2, 3236 Gampelen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung von Gebäudehüllen sowie den Handel aller Art, Beratung und Expertisen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Claude, von Konolfingen, in Al Jazeerah Al Hamrah (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guignet, Sylvie, von Oron, in Bournens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), in Aubonne, Revisionsstelle [bisher: Doxior Cabinet fiduciaire S.à r.l.]