Christine Elisabeth Houriet Bill
domicilié à Säriswil, de Riehen et Mont-Tramelan Mandats actifs: EnergyMed GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Elisabeth Houriet Bill" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Elisabeth Houriet Bill".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Elisabeth Houriet Bill" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Elisabeth Houriet Bill".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Elisabeth Houriet Bill
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Elisabeth Houriet Bill
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des etablissements généraux de santé
Personnes privées avec le nom Christine Elisabeth Houriet Bill
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Elisabeth Houriet Bill
Numéro de publication: 7186472, Registre du commerce Argovie, (400)
Podosport AG, in Suhr, CHE-102.911.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178866).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Houriet Bill, Christine, von Riehen, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 7173218, Registre du commerce Argovie, (400)
Podosport AG, bisher in Aarberg, CHE-101.090.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, Publ. 6081620).
Gründungsstatuten:
10.05.1982.
Statutenänderung:
04.04.2013.
Sitz neu:
Suhr.
Domizil neu:
Bernstrasse West 64, 5034 Suhr.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houriet Bill, Christine, von Riehen, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Houriet-Wenk, Christine];
Afentoulidis, André, von Zürich, in Meisterschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertram, Dr. Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Schindellegi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6864862, Registre du commerce Berne, (36)
EnergyMed GmbH, in Wohlen bei Bern, CH-036.4.050.198-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080084).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houriet Bill, Christine Elisabeth, von Riehen und Mont-Tramelan, in Säriswil (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Houriet, Christine, in Säriswil (Wohlen bei Bern)].