Hannes Hofer
domicilié à Bonstetten, de Italie Mandats actifs: Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG et plus Connecté à: Raphaèle Renée Favre Schnyder, Peter Barandun, Urs Lehmann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hannes Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Hannes Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hannes Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Hannes Hofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hannes Hofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hannes Hofer
Services sportifs
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Hannes Hofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hannes Hofer
Numéro de publication: HR02-1005898560, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss-Ski Schweizerischer Skiverband, in Muri bei Bern, CHE-108.141.946, Verein (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005833813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Adrian, von Trun, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Burger, Christoph, von Eggiwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Orlovski, Matea, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rietschin, Matthias, von Basel, in Grosshöchstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wittwer, Ursina, von Trub, in Konolfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005859898, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss-Ski Weltmeisterschaften AG, in Muri bei Bern, CHE-176.061.365, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2021, Publ. 1005190126).
Statutenänderung:
03.10.2023.
Firma neu:
Swiss-Ski Weltmeisterschaften & Events AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss-Ski Championnats du Monde & Events SA) (Swiss-Ski World Championships & Events Ltd).
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Arastrasse 6, 3048 Worblaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollinger, Daniel, von Schaffhausen, in Zollikofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004843147, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss-Ski Weltcup-Marketing AG, in Muri bei Bern, CHE-340.045.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2017, Publ. 3762077).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf, Markus, von Untervaz, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs, von Langnau im Emmental, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aregger, Bernhard, von Hasle (LU), in Doppleschwand, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Hannes, italienischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.