Walter Hintermeister
domicilié à Unterseen, de Elgg Mandats actifs: Hinti GmbH Connecté à: André Alves da Silva Pereira Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Hintermeister" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Hintermeister".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Hintermeister" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Hintermeister".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Hintermeister
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Hintermeister
Autres commerces avec des biens divers
Autres commerces avec des biens divers
Personnes privées avec le nom Walter Hintermeister
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Hintermeister
Numéro de publication: 4922910, Registre du commerce Berne, (36)
Hinti GmbH, in Unterseen, CH-035.4.013.157-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2004, S. 4, Publ. 2538634).
Statutenänderung:
04.11.2008.
Domizil neu:
Seestrasse 107, 3800 Unterseen, .
Zweck neu:
Die Gesellschaft handelt mit Waren aller Art und erbringt im In- und Ausland Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Tourismus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. [Die Bestimmung über die Liberierung ist aus den Statuten gestrichen worden, da nicht zum Eintragungstext gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermeister, Walter, von Elgg, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 3104546, Registre du commerce Berne, (36)
KMS Elektronik u. Handels AG, in Unterseen, CH-092.3.002.072-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2005, S. 3, Publ. 3077826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermeister, Walter, von Elgg, in Thun, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2538634, Registre du commerce Berne, (36)
Hinti GmbH, bisher in Bern, CH-035.4.013.157-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2004, S. 3, Publ. 2523006).
Statutenänderung:
13.09.2004.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Spielmatte 3, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art sowie Erbringung von Dienstleistungen insbesondere im Bereich des Tourismus. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und darüber verfügen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-- [wie bisher];
Mitteilungen an GesellschafterInnen: schriftlich [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hintermeister-Kipfer, Beatrice, von Elgg, in Unterseen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Curiger, Peter, von Einsiedeln, in Sempach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermeister, Walter, von Elgg, in Unterseen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].