Markus Hertel
domicilié à Biel/Bienne, de Rüeggisberg Mandats actifs: SPM Swiss GmbH in Liquidation, Omnitax AG Wirtschafts- und Steuerrecht et plus Connecté à: Young Sun Lee, Robin Luisi, Monika Favre et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Hertel" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Hertel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Hertel" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Hertel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Hertel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Hertel
Recherche et développement
Services fiduciaires
Associations et fédérations
Recherche et développement
Services fiduciaires
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom Markus Hertel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Hertel
Numéro de publication: HR02-1005954736, Registre du commerce Berne, (36)
SPM Swiss GmbH, in Biel/Bienne, CHE-231.866.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005407848).
Firma neu:
SPM Swiss GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SPM Swiss LLC in liquidation) (SPM Swiss Sàrl en liquidation).
Domizil neu:
c/o Omnitax AG Wirtschafts- und Steuerrecht, General-Dufour-Strasse 4, 2502 Biel/Bienne. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertel, Markus, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005407848, Registre du commerce Berne, (36)
SPM Swiss GmbH, in Biel/Bienne, CHE-231.866.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252049).
Statutenänderung:
11.02.2022.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saeshin Precision Co., Ltd. (503-81-81291), in Daegu (KR), Gesellschafterin, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hertel, Markus, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Le Landeron].
Numéro de publication: HR02-1005399765, Registre du commerce Berne, (36)
Omnitax AG Wirtschafts- und Steuerrecht, in Biel/Bienne, CHE-107.291.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junod, Etienne, von Sainte-Croix, in Ipsach, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Junod, Isabelle, von Brügg, in Ipsach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Rawyler, Peter, von Brügg, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luisi, Robin, von Büren an der Aare und italienischer Staatsangehöriger, in Safnern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hertel, Markus, von Rüeggisberg, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.