Heinz Helbling
domicilié à Freienbach, de Hochdorf Mandats actifs: Gun Shop Schweiz GmbH, Helbling Software Connecté à: Alfred Meister, Peter Baumann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Helbling" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Helbling".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Helbling" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Helbling".
|
|
Heinz Helbling
domicilié à Kappelen, de Walperswil Mandats actifs: Helbling Elemente Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Helbling" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Helbling".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinz Helbling" à jour.Vous suivez maintenant "Heinz Helbling".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinz Helbling
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinz Helbling
Commerce de biens de consommation
Commerce de produits informatiques et de communication
Production et traitement de matériau de construction
Commerce de biens de consommation
Commerce de produits informatiques et de communication
Production et traitement de matériau de construction
Personnes privées avec le nom Heinz Helbling
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinz Helbling
Numéro de publication: HR02-1005398980, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Crowning's AG, in Schwende, CHE-107.262.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Helbling, Heinz, von Kaltbrunn, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Christian, von Grindelwald, in Halden (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebneter, Maurus Guido Norbert, von Appenzell, in Muttenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen];
Burri, Olivier, von St. Stephan, in Wallenried (Courtepin), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhart, Christof, von Bütschwil-Ganterschwil, in Schweizersholz (Bischofszell), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Emanuel, von Schmiedrued, in Hundwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Gais].
Numéro de publication: 1858941, Registre du commerce Schwyz, (130)
Helbling Software, bisher in Rüti ZH, CHE-105.072.875, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2001, S. 7735).
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Floraweg 9, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Entwicklung und Verkauf diverser Software, Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich, Handel mit Import, Export und Transport von Waren aller Art.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helbling, Heinz, von Hochdorf, in Freienbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 5858900, Registre du commerce Grisons, (350)
NIOBE GmbH (NIOBE Ltd liab. Co.) (NIOBE SARL), bisher in Richterswil, CH-020.4.000.423-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 31, Publ. 5658076).
Gründungsstatuten:
18.05.2010.
Statutenänderung:
07.10.2010.
Firma neu:
E-Vital GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Davos.
Domizil neu:
Obere Hofstrasse 4, 7270 Davos Platz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere elektrischen Apparaten, Motorfahrzeugen und ähnlichen Waren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 22.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Peter, von Spiringen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meister, Alfred, von Wollerau, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schnellmann, Sebald, von Galgenen, in Lachen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Helbling, Heinz, von Hochdorf, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 125 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller, Irma, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.