Urs Walter Heiniger
domicilié à Seon, de Affoltern im Emmental Mandats actifs: Raplan Solothurn AG Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Walter Heiniger" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Walter Heiniger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Walter Heiniger" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Walter Heiniger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Walter Heiniger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Walter Heiniger
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Urs Walter Heiniger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Walter Heiniger
Numéro de publication: 5951542, Registre du commerce Soleure, (241)
Lüthi Baukeramik GmbH, in Grenchen, CH-254.4.000.796-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 15, Publ. 5321906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs, von Affoltern im Emmental, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Lüthi, Hans, von Rüderswil, in Plasselb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Fritz, von Rüderswil, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Peter, von Grossaffoltern, in Wiler bei Seedorf (Seedorf BE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Hefti-Lüthi, Pia, von Schwanden GL, in Ins, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5130658, Registre du commerce Zurich, (20)
OMD Assekuranz GmbH, in Kloten, CH-020.4.027.212-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2004, S. 20, Publ. 2396562).
Statutenänderung:
09.06.2009.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Emil-Oprecht-Strasse 9, 8050 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiniger, Urs Walter, von Affoltern im Emmental, in Seon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seddiq, Karoline Ursula, von Stein AR, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mrad, Inessa, belarussische Staatsangehörige, in Kloten, mit Einzelprokura;
Meier, Marco Heinz, von Koblenz, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Numéro de publication: 3428086, Registre du commerce Soleure, (241)
WM AG, in Solothurn, CH-097.3.000.323-1, Führen einer Beratungsfirma in den Bereichen Treuhand, Versicherungen, Finanzen und EDV sowie im Verwalten von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 8, Publ. 3068868).
Statutenänderung:
14.06.2006.
Firma neu:
Raplan Solothurn AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser-Hostettler, Marlis, von Dürrenroth, in Luterbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryser, Stefan, von Dürrenroth, in Luterbach, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TANDURA-TREUHAND, in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Urs, von Affoltern im Emmental, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solobroke AG, in Solothurn, Revisionsstelle.