Flora Barbara Daniela Haussener
domicilié à Wabern, de Rüeggisberg Mandats actifs: Sprunger Partner AG, BEWAG Berner Wohnbau AG et plus Connecté à: Adrian Walter Krebs, Daniel Sprunger, Lukas Emanuel Wahlen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flora Barbara Daniela Haussener" à jour.Vous suivez maintenant "Flora Barbara Daniela Haussener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Flora Barbara Daniela Haussener" à jour.Vous suivez maintenant "Flora Barbara Daniela Haussener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Flora Barbara Daniela Haussener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Flora Barbara Daniela Haussener
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Office de notaire et avocat
Autres services de transport
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Office de notaire et avocat
Autres services de transport
Personnes privées avec le nom Flora Barbara Daniela Haussener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Flora Barbara Daniela Haussener
Numéro de publication: HR02-1006087849, Registre du commerce Berne, (36)
Sprunger Partner AG, in Bern, CHE-110.280.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793373).
Statutenänderung:
28.06.2024. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lergier, Markus, von Murten, in Rüfenacht BE (Worb), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Flora Barbara Daniela, von Rüeggisberg, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krebs, Adrian, von Rüeggisberg, in Bolligen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sprunger, Daniel, von Fischingen, in Schliern b. Köniz (Köniz), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006014149, Registre du commerce Berne, (36)
BEWAG Berner Wohnbau AG, in Bern, CHE-295.786.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Adrian Peter, von Schangnau, in Grossaffoltern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Lugnorre (Mont-Vully), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs Andreas, von Zürich, in Wabern (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern)];
Haussener, Flora Barbara Daniela, von Rüeggisberg, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wahlen, Lukas Emanuel, von Münsingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005651516, Registre du commerce Berne, (36)
IMMOBILIENGESELLSCHAFT WANKDORFPLATZ AG, in Bern, CHE-102.761.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramseier, Peter, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Hansulrich, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Grafenried (Fraubrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurlinden, Bruno, von Zofingen, in Bellmund, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wyss, Markus, von Landiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbuchen, Reto Marc, von Habkern, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haussener, Flora Barbara Daniela, von Rüeggisberg, in Wabern (Köniz), Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Haussener Gregor Carl Hanspeter [bisher: in Bern, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Haussener Gregor Carl Hanspeter].