Rolf Hatt
domicilié à Villigen, de Schaffhausen Mandats actifs: Hatt Montagen AG Connecté à: Manuel Blatter, Jan Wicki Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hatt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hatt".
|
|
Rolf Hatt
domicilié à Altdorf SH, de Hemmental Mandats actifs: Hatt Engineering Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hatt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hatt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Hatt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Hatt
Génie civil conduites et stations d’épuration
Fourniture de services informatiques
Génie civil conduites et stations d’épuration
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Rolf Hatt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Hatt
Numéro de publication: HR02-1004882339, Registre du commerce Argovie
Hatt Montagen AG, in Brugg, CHE-106.077.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S.0, Publ. 7110002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Jan, von Escholzmatt-Marbach, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatter, Manuel, von Habkern, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Villigen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3638310, Registre du commerce Argovie, (400)
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen, in Brugg, CH-400.3.010.583-9, Planung und Erstellung von wärmetechnischen Anlagen sowie Durchführung von Servicearbeiten an wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2002, S. 2, Publ. 561954).
Firma neu:
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Basista, Pappelweg 7, 5210 Windisch. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basista, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].
Numéro de publication: 3065590, Registre du commerce Argovie, (400)
AARWELD Schweisstechnik AG, in Mägenwil, CH-400.3.023.583-0, schweisstechnische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 1, Publ. 537830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Florian, von Tamins und Lavin, in Mägenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].