Renseignements sur Rolf Hatt
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Hatt
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Hatt
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004882339, Registre du commerce Argovie
Hatt Montagen AG, in Brugg, CHE-106.077.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2013, S.0, Publ. 7110002).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Jan, von Escholzmatt-Marbach, in Erlinsbach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blatter, Manuel, von Habkern, in Neuenhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Villigen, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3638310, Registre du commerce Argovie, (400)
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen, in Brugg, CH-400.3.010.583-9, Planung und Erstellung von wärmetechnischen Anlagen sowie Durchführung von Servicearbeiten an wärmetechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2002, S. 2, Publ. 561954).
Firma neu:
W. Basista AG, Wärmetechnische Anlagen in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Werner Basista, Pappelweg 7, 5210 Windisch. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.11.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser Hatt, Jacqueline, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basista, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Windisch, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter].
Numéro de publication: 3065590, Registre du commerce Argovie, (400)
AARWELD Schweisstechnik AG, in Mägenwil, CH-400.3.023.583-0, schweisstechnische Produkte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2002, S. 1, Publ. 537830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Rolf, von Hemmental, in Habsburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneller, Florian, von Tamins und Lavin, in Mägenwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].