Alfred Hatt
domicilié à Epalinges, de Winterthur Mandats actifs: tangram-design SARL Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Hatt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Hatt".
|
|
Alfred Hatt
domicilié à Birr, de Schaffhausen Mandats actifs: Tibau AG, BF Management Hatt Connecté à: Simon Wilhelm Meier, Ralf Specogna, Kurt Wolfgang Andres et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Hatt".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Alfred Hatt" à jour.Vous suivez maintenant "Alfred Hatt".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Alfred Hatt
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Alfred Hatt
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Service concernant conseil aux entreprises
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Construction de routes, de voies ferrées et de tunnel
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Alfred Hatt
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Alfred Hatt
Numéro de publication: HR02-1005974619, Registre du commerce Zurich, (20)
SANILINE AG, in Lindau, CHE-308.923.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126749). Gemäss Erklärung vom 22.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Hansueli, von Langnau im Emmental, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatt, Alfred, von Schaffhausen, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Florian, von Basel, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard Audit AG (CHE-139.583.547), in Zürich, Revisionsstelle;
Wettstein, Ursula, von Bassersdorf, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dätwyler, Marco, von Bottenwil, in Trimbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tuma, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Bürglen (TG), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dätwyler, Marcel, von Bottenwil, in Hildisrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005515889, Registre du commerce Zurich, (20)
BAB Belag AG Birmensdorf, in Birmensdorf (ZH), CHE-107.938.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Kurt, von Escholzmatt, in Unterengstringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatt, Alfred, von Schaffhausen, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stapfer, Patrick, von Horgen, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Ueli, von Schwarzenberg, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steck, Daniel, von Walkringen, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005449746, Registre du commerce Zurich, (20)
Tibau AG, in Regensdorf, CHE-107.822.280, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elsener, Hans Peter, von Neuheim, in Hochfelden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle;
Hartl, Andreas Stephan, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Waldesbühl, Michel, von La Tour-de-Peilz, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Online Treuhand AG (CHE-101.574.132), in Reinach (BL), Revisionsstelle;
Hatt, Alfred, von Schaffhausen, in Birr, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kronberger, Michèle, von Bremgarten (AG), in Niederwil (AG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Peterhans, Michael Markus, von Fislisbach, in Weinfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörri, Urs, von Fischenthal, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.