Barbara Hatebur-Mani
domicilié à Spiez, de Basel Mandats actifs: Classic & Vintage Cars AG CVC Connecté à: Franz Hatebur Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Hatebur-Mani" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Hatebur-Mani".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Hatebur-Mani" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Hatebur-Mani".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Hatebur-Mani
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Hatebur-Mani
Commerce et réparation des automobiles et motos
Commerce et réparation des automobiles et motos
Personnes privées avec le nom Barbara Hatebur-Mani
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Hatebur-Mani
Numéro de publication: 5999368, Registre du commerce Berne, (36)
mani's gmbh, in Thun, CH-092.4.014.619-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2009, S. 6, Publ. 5335314).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatebur-Mani, Barbara, von Basel, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mani, Markus, von Ferrera, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 5335314, Registre du commerce Berne, (36)
mani's coffee- & winebar gmbh, in Thun, CH-092.4.014.619-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 4, Publ. 2892670).
Statutenänderung:
30.06.2009.
Firma neu:
mani's gmbh.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben und das Führen von Restaurationsbetrieben, Beratung und Schulung im Dienstleistungsbereich sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. [Der Hinweis auf die Liberierung des Stammkapitals wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Liberierung Stammkapital: CHF 20'000.--.].Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mani, Markus, von Ferrera, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Hatebur-Mani, Barbara, von Basel, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Registre du commerce Berne, (36)
mani's coffee- & winebar gmbh, in T h u n , Panoramastrasse 1a, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
5.01.2001.
Zweck:
Betrieb und Führung von Restaurationsbetrieben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Liberierung Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Eingetragene Personen:
Mani, Markus, von Innerferrera, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Hatebur-Mani, Barbara, von Basel, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.