Matthias Theo Hartl
domicilié à Münsingen, de Münsingen Mandats actifs: MHS Hamcom GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Theo Hartl" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Theo Hartl".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Matthias Theo Hartl" à jour.Vous suivez maintenant "Matthias Theo Hartl".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Matthias Theo Hartl
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Matthias Theo Hartl
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Matthias Theo Hartl
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Matthias Theo Hartl
Numéro de publication: 2349057, Registre du commerce Berne, (36)
Kantar Media Switzerland AG, in Muri bei Bern, CHE-158.989.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901435).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartl, Matthias Theo, von Münsingen, in Münsingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kassif, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hod-HaSharon (IL)];
Honsberger, David, von Eggiwil, in Oberwil b. Büren (Oberwil bei Büren), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 7094396, Registre du commerce Berne, (36)
MHS Hamcom GmbH, in Münsingen, CH-035.4.017.640-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 4, Publ. 5788266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartl-Hauser, Margarete, von Deutschland, in Visp, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartl, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Münsingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 6761942, Registre du commerce Berne, (36)
Kantar Media Switzerland AG, bisher in Zürich, CH-020.3.037.667-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6602034).
Gründungsstatuten:
13.03.2012.
Statutenänderung:
02.07.2012.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Oliver Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartl, Matthias Theo, von Münsingen, in Münsingen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Valentin Josef, von Altendorf, in Reichenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.