Beatrix Häusler
domicilié à Gränichen, de Unterägeri Mandats actifs: Verein SWISS SCC Connecté à: Olivia Arnold, Constanze Rosita Maria Wilkes, Franziska Christine Wandrey et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrix Häusler" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrix Häusler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beatrix Häusler" à jour.Vous suivez maintenant "Beatrix Häusler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beatrix Häusler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beatrix Häusler
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Beatrix Häusler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beatrix Häusler
Numéro de publication: HR02-1005588550, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2013, S.0, Publ. 1220933).
Statutenänderung:
17.01.2014. 18.01.2019.
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Teils Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabard, Dr. Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Dr. J. Alexander, von Flüelen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Dr. Philippe Charles, von Cressier (FR), in Thal, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Petra, von Zürich, in Schindellegi (Feusisberg), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campiche, Dr. Remo Hadrian, von Wyssachen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneider, Sarah, von Veysonnaz, in Grimisuat, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urech, Roman, von Hallwil, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wandrey, Dr. Franziska Christine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wilkes, Constanze Rosita Maria, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Béguin, Dr. Alain, von Rochefort, in Cortaillod, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1220933, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Verein SWISS SCC, in Kreuzlingen, CHE-102.131.079, Verein (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2009, S. 21, Publ. 5415204).
Statutenänderung:
20.01.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrle, Walter, von Burgdorf, in Burgdorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Katharina (genannt Catherine), von Biel/Bienne, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröschle, Dr. Marion, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther, Jean-Daniel, von Zürich, in Bäch SZ (Freienbach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusler, Beatrix, von Unterägeri, in Gränichen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Dr. Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zülli, Dr. Fred, von Herisau, in Küttigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zülli, Dr. Alfred (genannt Fred), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hartmann, Silvio, von Dietlikon, in Samstagern (Richterswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Petra, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüder, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil bei Zug (Zug), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.