Hanspeter Gygax
domicilié à Röschenz, de Thunstetten Mandats actifs: Restaurant Lamm Laufen KMG, Profidus Treuhand und Immobilien GmbH et plus Connecté à: Ursula Ruth Gygax-Immoos, Ursula Ruth Gygax-Immoos, Ursula Ruth Gygax-Immoos et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Gygax" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Gygax".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hanspeter Gygax" à jour.Vous suivez maintenant "Hanspeter Gygax".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hanspeter Gygax
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hanspeter Gygax
Exploiter des etablissement de restauration
Services fiduciaires
Design d'intérieur et décoration
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Exploiter des etablissement de restauration
Services fiduciaires
Design d'intérieur et décoration
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Hanspeter Gygax
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hanspeter Gygax
Numéro de publication: HR01-1004466100, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Restaurant Lamm Laufen KMG, in Laufen, CHE-232.105.851, Hauptstrasse 23, 4242 Laufen, Kommanditgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.08.2018.
Zweck:
Führen und Beratung von Gastronomiebetrieben sowie Handel mit damit zusammenhängenden Produkten.
Eingetragene Personen:
Gygax, Ursula, von Thunstetten, in Röschenz, unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Terax AG (CHE-105.906.397), in Laufen, Kommanditärin, mit einer Kommanditsumme von CHF 1'000.00;
Gygax, Hanspeter, von Thunstetten, in Röschenz, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4302331, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Gastronomie Lamm GmbH, in Laufen, CHE-236.311.875, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2017, Publ. 3913895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Ursula Ruth, von Thunstetten, in Röschenz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Hanspeter, von Thunstetten, in Röschenz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3958821, Registre du commerce Soleure, (241)
City House Service GmbH, in Dornach, CHE-109.897.604, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3276163).
Statutenänderung:
19.12.2017.
Firma neu:
Profidus Treuhand und Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Beratung von Firmen und Personen in Finanz-, Steuer-, Verwaltungs- sowie Betriebswirtschaftsfragen, Verwaltung, Vermietung, Vermittlung und Vermarktung von Immobilien und Mietobjekten sowie Führung von Gastrobetrieben. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmen, Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage oder Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit E-Mail zuzustellen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Hanspeter, von Thunstetten, in Röschenz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].