Peter Guggisberg
domicilié à Zollikofen, de Wald (BE) Mandats actifs: Peter Guggisberg Scherliau AG, Peter Guggisberg Zimmerei AG et plus Connecté à: Monika Guggisberg-Zbinden, Otto Guggisberg, Monika Guggisberg-Zbinden et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
|
|
Peter Guggisberg
domicilié à Schwyz, de Wald (BE) Mandats actifs: Hapeg AG Handelsbetrieb Connecté à: Peter Daniel Urs Guggisberg Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
|
|
Peter Guggisberg
domicilié à Leuzigen, de Wald (BE) Mandats actifs: Guggisberg E-Commerce Connecté à: Tania Pais da Silva Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Guggisberg" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Guggisberg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Guggisberg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Guggisberg
Services pour les banques et instituts de crédit
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Collecte, traitement et élimination des déchets
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Services pour les banques et instituts de crédit
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Collecte, traitement et élimination des déchets
Autres commerces avec des biens divers
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Personnes privées avec le nom Peter Guggisberg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Guggisberg
Numéro de publication: 2336859, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung zur Sammlung und Ausstellung von Holzschnitzereien, in Brienz BE, CHE-109.430.726, Stiftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554893).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Peter, von Wald BE, in Brienzwiler, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Franziska, von Signau, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Daniel, von Brienzwiler, in Brienzwiler, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thali, Irene, von Römerswil, in Interlaken, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1998671, Registre du commerce Schwyz, (130)
Hapeg AG Handelsbetrieb, in Ingenbohl, CHE-103.935.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, Publ. 6196246).
Statutenänderung:
28.10.2013.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Schmiedgasse 19, 6430 Schwyz. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggisberg, Peter, von Wald BE, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Brunnen].
Numéro de publication: 6908462, Registre du commerce Berne, (36)
LAZ-Stiftung BERNMOBIL, in Bern, CH-035.7.032.863-7, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2012, Publ. 6601774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Peter, von Köniz, in Rüegsau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jürg, von Wohlen bei Bern, in Düdingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Martin, von Bowil, in Kernenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blatter, Robert, von Niedermuhlern, in Zimmerwald (Belp), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter Tedesco, Diane Pamela, von Trachselwald und Zürich, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.