Daniel Heinrich Gugelmann
domicilié à Bronschhofen, de Staffelbach Mandats actifs: Gugelmann GmbH Connecté à: Cornelia Gugelmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Heinrich Gugelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Heinrich Gugelmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Daniel Heinrich Gugelmann" à jour.Vous suivez maintenant "Daniel Heinrich Gugelmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Daniel Heinrich Gugelmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Daniel Heinrich Gugelmann
Bâtiments général
Bâtiments général
Personnes privées avec le nom Daniel Heinrich Gugelmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Daniel Heinrich Gugelmann
Numéro de publication: 7128188, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gugelmann GmbH, in Bronschhofen, CH-320.4.070.483-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, Publ. 6460502).
Sitz neu:
Wil SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugelmann, Daniel Heinrich, von Staffelbach, in Bronschhofen (Wil (SG)), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Numéro de publication: 6460502, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gugelmann GmbH, in Bronschhofen, CH-320.4.070.483-1, Lerchenstrasse 8, 9552 Bronschhofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2011.
Zweck:
Beratung, Planung, Herstellung und Vertrieb von Portefeuilleartikeln aus Leder, Kunstleder und synthetischen Materialien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.12.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gugelmann, Daniel Heinrich, von Staffelbach, in Bronschhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6233214, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Funke AG, in Oberbüren, CH-320.3.033.103-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 13, Publ. 6032634). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Simplex AG Bern, in Bern (CH-035.3.000.747-9), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gugelmann, Daniel, von Staffelbach, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.