Ömer Gümüs
domicilié à Buttikon, de Turquie Mandats actifs: Liya Gastro GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ömer Gümüs" à jour.Vous suivez maintenant "Ömer Gümüs".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ömer Gümüs" à jour.Vous suivez maintenant "Ömer Gümüs".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ömer Gümüs
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ömer Gümüs
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Ömer Gümüs
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ömer Gümüs
Numéro de publication: HR02-1005912142, Registre du commerce Zurich, (20)
Starlife Gastro GmbH, in Oberengstringen, CHE-381.912.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahtaci, Serkan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005878012, Registre du commerce Zurich, (20)
Starlife Gastro GmbH, in Niederhasli, CHE-381.912.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, S.0, Publ. 2734063).
Statutenänderung:
27.09.2023.
Sitz neu:
Oberengstringen.
Domizil neu:
Neugutstrasse 3, 8102 Oberengstringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parmaksiz, Faruk, von Niederhasli, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005826914, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Liya Gastro GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-379.683.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parmaksiz, Faruk, von Niederhasli, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buttikon SZ (Schübelbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.