Noel Jonas Grunder
domicilié à Hünibach, de Vechigen Mandats actifs: Deckart Zahntechnik AG, Grundent GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Noel Jonas Grunder" à jour.Vous suivez maintenant "Noel Jonas Grunder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Noel Jonas Grunder" à jour.Vous suivez maintenant "Noel Jonas Grunder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Noel Jonas Grunder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Noel Jonas Grunder
Fabrication des produits médicaux
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication des produits médicaux
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Noel Jonas Grunder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Noel Jonas Grunder
Numéro de publication: HR02-1005882916, Registre du commerce Berne, (36)
Grundent GmbH, in Oberhofen am Thunersee, CHE-392.730.071, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019984).
Statutenänderung:
19.10.2023.
Sitz neu:
Hilterfingen.
Domizil neu:
Alte Thunstrasse 36, 3626 Hünibach.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Noel Jonas, von Vechigen, in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberhofen am Thunersee].
Numéro de publication: HR02-1005057388, Registre du commerce Berne, (36)
Deckart AG, in Thun, CHE-167.757.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, S.0, Publ. 2236355).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Firma neu:
Deckart Zahntechnik AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deckart, Richard, von Thun, in Krattigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Deckart, Daniela, von Thun, in Krattigen, mit Einzelunterschrift;
Deckart, Manuel, von Thun, in Krattigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deckart, Simon, von Thun, in Aeschi bei Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Noel, von Vechigen, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005019984, Registre du commerce Berne, (36)
Grundent GmbH, in Oberhofen am Thunersee, CHE-392.730.071, Aebnitstrasse 12, 3653 Oberhofen am Thunersee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grunder, Noel Jonas, von Vechigen, in Oberhofen am Thunersee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.