Mathias Grimm
domicilié à Schmerikon, de Glarus Mandats actifs: M. Grimm AG in Liquidation Connecté à: Beatrix Grimm-Fleischmann Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
|
|
Mathias Grimm
domicilié à Horgen, de Hinwil Mandats actifs: Gleitschirm-Flugschule Magiclift GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
|
|
Mathias Grimm
domicilié à Berschis, de Hinwil Mandats actifs: Stiftung pro Quinten Connecté à: Robert Arno L'Eplattenier, Nicole Allemann-Grun, Margit Bärlocher et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mathias Grimm" à jour.Vous suivez maintenant "Mathias Grimm".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mathias Grimm
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mathias Grimm
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
Autre services dans l'éducation
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Mathias Grimm
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mathias Grimm
Numéro de publication: HR02-1005880303, Registre du commerce Zurich, (20)
Baugenossenschaft Heubach, in Horgen, CHE-100.234.863, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2348857).
Domizil neu:
Steinbruchstrasse 18, 8810 Horgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Mathias, von Hinwil, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perschak, Bettina, von Wädenswil, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Werner, von Wädenswil, in Galgenen, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Osmani, Ernest, von Horgen, in Niederglatt, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Veselji, Fuat, von Mosnang, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dacic, Sabit, von Oberrieden, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Demnika-Grenci, Melissa, von Zillis-Reischen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Felten, Andreas, von Basel, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005844610, Registre du commerce Glaris
M. Grimm AG, in Glarus, CHE-103.681.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2022, Publ. 1005490270).
Firma neu:
M. Grimm AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o UMBERG TREUHAND AG, Zwinglistrasse 6, 8750 Glarus. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Mathias, von Glarus, in Schmerikon, Präsident, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005698864, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Stiftung pro Quinten, in Quarten, CHE-101.921.972, Stiftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nay, Marcus Anton, von Trun, in Quinten (Quarten), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Mathias, von Hinwil, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.