Martin Greub
domicilié à Huttwil, de Rohrbach Mandats actifs: Greub Schlosserei AG Connecté à: Isabelle Greub-Rüeger, Christian Andreas Greub Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Greub" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Greub".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Greub" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Greub".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Greub
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Greub
Serrurerie, forge et atelier
Serrurerie, forge et atelier
Personnes privées avec le nom Martin Greub
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Greub
Numéro de publication: HR02-1005971401, Registre du commerce Berne, (36)
Greub Schlosserei AG, in Huttwil, CHE-107.369.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2018, Publ. 1004486524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greub-Kissling, Therese, von Rohrbach, in Huttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greub, Martin, von Rohrbach, in Huttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4837790, Registre du commerce Obwald, (140)
Greni GmbH, in Sarnen, CH-140.4.003.209-6, Kernserstrasse 17, 6060 Sarnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb der Bohrstaubsammler-Geräte der Marke Greni. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 30'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 14.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Greub, Edwin, von Lotzwil, in Niederried bei Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 153 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Eicher-Geiser, Bernadette, von Buchholterberg, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Greub, Martin, von Lotzwil, in Gwatt (Thun), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Grüter-Geiser, Josiane, von Zell LU, in Tavannes, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Registre du commerce Berne, (36)
Greub Schlosserei AG, in Huttwil, Industriestrasse 5, 4950 Huttwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.1997.
Zweck:
Betrieb einer Konstruktionsschlosserei und Metallbau. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF100000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF1000.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 09.12.1997 und Bilanz per 30.06.1997 Aktiven von CHF173560 und Passiven von CHF122950.88 der Einzelfirma "Martin Greub", in Huttwil, zum Preis von CHF50609.12, wofür 100 Namenaktien zu CHF1000, liberiert zu 50%, ausgegeben und dem Sacheinleger CHF609.12 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
schriftlich.
Eingetragene Personen:
Greub, Martin, von Rohrbach, in Huttwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Greub-Kissling, Therese, von Rohrbach, in Huttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Grevag, Aktiengesellschaft, in Langenthal, Revisionsstelle.