Marcel Greiner
domicilié à Davos Platz, de Feuerthalen Mandats actifs: Greiner leisure products Connecté à: Stefan Greiner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Greiner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Greiner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Marcel Greiner" à jour.Vous suivez maintenant "Marcel Greiner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Marcel Greiner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Marcel Greiner
Commerce de détail de produits des loisirs
Commerce de détail de produits des loisirs
Personnes privées avec le nom Marcel Greiner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Marcel Greiner
Numéro de publication: HR02-1004951252, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Immobilien-Gesellschaft Jermann AG, in Zwingen, CHE-101.914.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S.0, Publ. 6179326).
Firma neu:
Immobilien-Gesellschaft Jermann AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.06.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Marcel Emile, von Basel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Barbara Ottilia, von Zwingen, in Laufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Peter, von Zwingen, in Zwingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oswald, Yolanda, von Oberhofen am Thunersee, in Moléson-sur-Gruyères (Gruyères), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Yvonne, von Laufen, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jermann, Marius, von Zwingen und Binningen, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirtschafts-Treuhand AG (CHE-101.859.215), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Wirtschafts-Treuhand AG (CH-270.3.005.544-5)].
Numéro de publication: 1643859, Registre du commerce Grisons, (350)
1560 Davos Sale & Service AG, in Davos, CHE-297.388.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, Publ. 6256762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greiner, Marcel, von Feuerthalen, in Davos Platz (Davos), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Daniel, von Davos, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6256762, Registre du commerce Grisons, (350)
1560 Davos Sale & Service AG, in Davos, CH-350.3.011.198-9, Promenade 36, 7270 Davos Platz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.07.2011.
Zweck:
Der Import, der Export und der Handel mit Waren aller Art, das Design und die Herstellung von Textilmode, deren Vertrieb in Modegeschäften, die Beratung für Damen- und Herrenmode, die Erbringung von Dienstleistungen im Kongress- und Tourismusbereich sowie ganzheitliche Konzept- und Beratungstätigkeit für nationale und internationale Kundschaft, insbesondere im Bereich Infrastruktur, Technik und administratives Gebäudemanagement;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 08.07.2011 einen Personenwagen der Marke Skoda, wofür 220 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.07.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Weitere Adresse:
Promenade 120, 7260 Davos Dorf.
Eingetragene Personen:
Greiner, Marcel, von Feuerthalen, in Davos Platz (Davos), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Greiner, Cornelia, von Pfäffikon und Feuerthalen, in Davos Platz (Davos), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei, Daniel, von Davos, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.