Anton Graber
domicilié à Aeschlen ob Gunten, de Sigriswil Mandats actifs: Graber Transporte Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Graber" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Graber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anton Graber" à jour.Vous suivez maintenant "Anton Graber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anton Graber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anton Graber
Transport routier de personnes et marchandises
Transport routier de personnes et marchandises
Personnes privées avec le nom Anton Graber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anton Graber
Numéro de publication: 1346465, Registre du commerce Berne, (36)
Graber Transporte, in Sigriswil, CHE-101.629.224, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2002, S. 3, Publ. 358156).
Domizil neu:
Aeschlenstrasse 138, 3656 Aeschlen ob Gunten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Anton, von Sigriswil, in Aeschlen ob Gunten (Sigriswil), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aeschlen (Sigriswil)].
Numéro de publication: 5040174, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Anton Graber, in Müllheim, CH-440.1.022.157-8, Tannenweg 8, 8555 Müllheim Dorf, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Schulung und Beratung für Fahrdynamik, Economie und Fahrsicherheit.
Eingetragene Personen:
Graber, Anton, von Salenstein, in Müllheim Dorf (Müllheim), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4479494, Registre du commerce Lucerne, (100)
Luzernische Saatzuchtgenossenschaft, in Sursee, CH-100.5.009.401-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.10.1988, S. 4361).
Statutenänderung:
26.03.2008.
Domizil neu:
c/o Fenaco, Obstfeldstrasse 1, 6210 Sursee.
Zweck neu:
Erhaltung und Förderung der Saatgutproduktion im Tätigkeitsgebiet in gemeinsamer Selbsthilfe und zu Gunsten ihrer Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur deren Vermögen.].
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in der Fachpresse. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen schriftlich oder im 'Landwirt'.]. [gestrichen: Vorstand: 5 - 7 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Anton, von Schötz, in Schötz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Alois, von Grossdietwil, in Sursee, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Josef, von Buttisholz, in Buttisholz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georges, von Rickenbach LU und Sursee, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsler, Fredy, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Franz, von Schlierbach, in Schlierbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Fridolin genannt Fredy, von Hohenrain, in Hohenrain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Winiger, Fredy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Alfred, von Schlierbach, in Schlierbach, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amrein, Toni, von Gunzwil, in Gunzwil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Hans-Jörg, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Adrian, von Reiden, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Dominik, von Triengen, in Triengen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.