Gian Atschèl Gilli
domicilié à Risch, de Zernez, Madulain et Zuoz Mandats actifs: gian gilli AG in Liquidation, InnoQube Swiss AG et plus Connecté à: Andreas Zindel, Hans Peter Maissen, Maren Lesche et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Atschèl Gilli" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Atschèl Gilli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gian Atschèl Gilli" à jour.Vous suivez maintenant "Gian Atschèl Gilli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gian Atschèl Gilli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gian Atschèl Gilli
Services sportifs
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services sportifs
Recherche et développement
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Gian Atschèl Gilli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gian Atschèl Gilli
Numéro de publication: HR02-1005860032, Registre du commerce Zoug, (170)
EVZ Holding AG, in Zug, CHE-100.871.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Gian, von Zuoz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Christoph, von Muri (AG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ghiasi, Amin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005676459, Registre du commerce Zoug, (170)
gian gilli AG, in Risch, CHE-433.284.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2014, S.0, Publ. 1471865).
Firma neu:
gian gilli AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilli, Gian, von Zuoz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005463848, Registre du commerce Grisons
InnoQube Swiss AG, in Chur, CHE-416.367.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004747361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friberg, Marcel, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilli, Gian, von Zuoz, in Bever, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lesche, Maren, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maissen, Hans Peter, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellweger, René, von Au (SG), in Surses, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel, Andreas (1990), von Maienfeld, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.