Edith Giger
domicilié à Amriswil, de Romoos Mandats actifs: Giger Elektro Service GmbH Connecté à: Werner Giger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Giger" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Giger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Edith Giger" à jour.Vous suivez maintenant "Edith Giger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Edith Giger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Edith Giger
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Edith Giger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Edith Giger
Numéro de publication: 3474190, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EVS Energieversorgung Schänis AG, in Schänis, CH-320.3.051.351-7, Betrieb einer Energieversorgung und Erbringung weiterer Leistungen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2004, S. 12, Publ. 2487272).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Edith, von Quarten, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Jürg, von Dallenwil, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
EVS Energieversorgung Schänis AG, in Schänis, Oberbirgstrasse 4, 8718 Schänis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2002.
Zweck:
Betrieb einer Energieversorgung und Erbringung weiterer Leistungen aller Art, namentlich im Energiesektor (Elektrizität, Gas), Gemeinschaftsantenne und Wasser. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
25'000 Namenaktien zu CHF 20.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung die bisher von der Politischen Gemeinde Schänis betriebene Elektrizitätsversorgung gemäss Bilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 8'401'194.73 (inkl. Liegenschaften) und Passiven von CHF 2'251'258.15, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 20.-- ausgegeben, CHF 2'649'936.58 den freien Reserven und CHF 3'000'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen:
Jud, Erich, von Schänis, in Schänis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Fritz, von Benken SG, in Schänis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gätzi, Meinrad, von Quarten, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Edith, von Quarten, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gmür, Oskar, von Amden, in Schänis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franzi, Robert, von Schwanden GL, in Schänis, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Otto Kauf AG, in E b n a t - K a p p e l , Fabrikation und Verkauf von Herrenhemden und gleichartigen Artikeln usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 23.11.1998, S. 7989).
Statutenänderung:
30.11.2000.
Firma neu:
Kauf AG.
Domizil neu:
Rosenbüelstrasse 50, 9642 Ebnat- Kappel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Edith, von Quarten, in Schänis, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katirci, Cetin, von Travers und Mauborget, in Ebnat-Kappel, mit Kollektivprokura zu zweien.