Hansjörg Germann
domicilié à Richterswil, de Klosters Mandats actifs: RISA Liegenschaften AG, Zürcher Kantonalbank Connecté à: Thomas Christoph Bürge, Roger Setz, Peter Kleb et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansjörg Germann" à jour.Vous suivez maintenant "Hansjörg Germann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hansjörg Germann" à jour.Vous suivez maintenant "Hansjörg Germann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hansjörg Germann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hansjörg Germann
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des banques et instituts de crédits
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Hansjörg Germann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hansjörg Germann
Numéro de publication: HR02-1006128785, Registre du commerce Zurich, (20)
RISA Liegenschaften AG, in Richterswil, CHE-467.067.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2023, Publ. 1005921296).
Statutenänderung:
14.08.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 15'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
15'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 4'500'000.00, wofür 4'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Margadant, Martin, von Chur, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Hansjörg, von Klosters, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürge, Thomas Christoph, von Wädenswil, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005439793, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Bellca Investments GmbH, in Herisau, CHE-156.756.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718735).
Statutenänderung:
24.03.2022.
Firma neu:
MD Real Invest Sàrl.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art und das Tätigen von Investitionen im In- und Ausland einschliesslich den Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Grundstücken, die Vergabe von Darlehen sowie Versicherungsvermittlung. Sie kann Vertretungen von Produkten/Marken übernehmen und kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Sie bezweckt zudem die Erbringung von Managementdienstleistungen sowie die Beratung für Entwicklung, Überprüfung und Implementierung von Geschäftsstrategien sowie Beratung in Unternehmensführung, Finanzierung und Logistik. [Die statutarischen Nebenleistungsflichten wurden aufgehoben].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Hansjörg Beat, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Illnau-Effretikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mendes Barros Anacleto, Joaozinho, portugiesischer Staatsangehöriger, in Prilly, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Didíková, Adriana, slowakische Staatsangehörige, in Prilly, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005315248, Registre du commerce Berne, (36)
iDPARC AG, in Bern, CHE-110.575.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572597). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Hansjörg, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugentobler, Wolfgang, von Uzwil, in Iffwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rosser Treuhand AG (CHE-422.904.047), in Worblaufen (Ittigen), Revisionsstelle.