Rainer Geissmann
domicilié à Hägglingen, de Hägglingen Mandats actifs: Hypothekarbank Lenzburg AG, Pfarreistiftung St. Michael, Hägglingen Connecté à: Marianne Wildi, Michèle Coke, Rolf Gantenbein et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Geissmann" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Geissmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rainer Geissmann" à jour.Vous suivez maintenant "Rainer Geissmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rainer Geissmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rainer Geissmann
Exploitation des banques et instituts de crédits
Associations religieuses, politiques ou laïques
Exploitation des banques et instituts de crédits
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Rainer Geissmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rainer Geissmann
Numéro de publication: 1964909, Registre du commerce Argovie, (400)
Hypothekarbank Lenzburg AG, in Lenzburg, CHE-105.779.532, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caspar, Markus, von Basel und Rorschach, in Küttigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbel, Peter, von Boniswil, in Othmarsingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Paul, von Retschwil, in Boswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Holliger, Fritz, von Seengen, in Rupperswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Rainer, von Hägglingen, in Hägglingen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Marcel, von Bünzen, in Waltenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zubler, Adrian, von Hunzenschwil, in Hunzenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 5922658, Registre du commerce Grisons, (350)
Intersona AG, in Chur, CH-350.3.002.986-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2010, S. 11, Publ. 5459736).
Statutenänderung:
22.11.2010.
Firma neu:
GD Hotels AG.
Sitz neu:
Disentis/Mustér.
Domizil neu:
c/o Rainer Geissmann, Via Disentiserhof 1, Wohnung G009, 7180 Disentis/Mustér.
Zweck neu:
Der Betrieb von Hotels sowie von Restaurants und gewerblichen oder touristischen Einrichtungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zegg, Henri, von Samnaun, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Rainer, von Hägglingen, in Eschen (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ilgner, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustér, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5011854, Registre du commerce Grisons, (350)
Authier Vampire SA, in Disentis/Mustér, CH-170.3.019.797-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28.03.2003, S. 8, Publ. 925450). Schwendener, Fritz, einziger Verwaltungsrat, ist am 22.04.2009 verstorben. Die Gesellschaft ist nun ohne Verwaltungsorgan. [Gesellschaft bereits ohne eingetragene Revisionsstelle].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener, Fritz, von Buchs SG und Sevelen, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Geissmann, Rainer, von Hägglingen, in Eschen (FL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.