Monika Gasser
domicilié à Köniz, de Autriche Mandats actifs: Clarity One GmbH Connecté à: Daniel Gasser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Gasser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Gasser".
|
|
Monika Gasser
domicilié à Ittigen, de Schwarzenburg Mandats actifs: Elsi Jenni-Hemmann Stiftung Connecté à: Marco Rupp, Peter Arnold Gubler, Béat Giauque Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Gasser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Monika Gasser" à jour.Vous suivez maintenant "Monika Gasser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Monika Gasser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Monika Gasser
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Fourniture de services informatiques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Monika Gasser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Monika Gasser
Numéro de publication: HR02-1005896354, Registre du commerce Berne, (36)
Elsi Jenni-Hemmann Stiftung, in Ittigen, CHE-110.403.096, Stiftung (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2021, Publ. 1005318932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsig, Silvia, von Amsoldingen, in Ittigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Monika, von Schwarzenburg, in Ittigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004919765, Registre du commerce Berne, (36)
Relevance Consulting GmbH, in Köniz, CHE-113.865.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S.4, Publ. 5534068).
Statutenänderung:
18.06.2020.
Firma neu:
Clarity One GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Köniz, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4183923, Registre du commerce Zurich, (20)
Schweizer Musikinsel Rheinau, in Männedorf, CHE-115.234.470, Stiftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3076185).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Monika, von Laupersdorf, in Ascona, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalberer, Carmen, von Mels, in Matzingen, mit Kollektivprokura zu zweien.