Xhevdet Gashi
domicilié à Ostermundigen, de Adelboden Mandats actifs: Bären Gerüstbau GmbH, Hempmedi GmbH et plus Connecté à: Caroline Rösti Gashi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Xhevdet Gashi" à jour.Vous suivez maintenant "Xhevdet Gashi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Xhevdet Gashi" à jour.Vous suivez maintenant "Xhevdet Gashi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Xhevdet Gashi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Xhevdet Gashi
Échafaudage
Fabrication d'autres produits
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Échafaudage
Fabrication d'autres produits
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Personnes privées avec le nom Xhevdet Gashi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Xhevdet Gashi
Numéro de publication: HR02-1004935127, Registre du commerce Berne, (36)
Bären Gerüstbau GmbH, in Ostermundigen, CHE-113.883.367, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2012, S.0, Publ. 6631582).
Domizil neu:
Untere Zollgasse 41, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serifi, Ajten, mazedonische Staatsangehörige, in Ostermundigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Xhevdet, von Adelboden, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004574820, Registre du commerce Berne, (36)
Luna Gipserei + Malerei GmbH, in Ostermundigen, CHE-430.151.083, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464792).
Domizil neu:
Birkenweg 44, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gashi, Xhevdet, von Adelboden, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buzhala, Islam, kosovarischer Staatsangehöriger, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3853193, Registre du commerce Berne, (36)
Hempmedi GmbH, bisher in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-105.328.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730885).
Statutenänderung:
23.10.2017.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
Untere Zollgasse 41, 3072 Ostermundigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Naturprodukten und den Handel damit sowie die Erbringung sämtlicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann verwandte Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen des In- und Auslandes direkt oder indirekt beteiligen, Zweigniederlassungen gründen, mit anderen Gesellschaften fusionieren, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten, vermieten, verwalten und wieder veräussern sowie alle jene Geschäfte abschliessen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gashi, Xhevdet, von Adelboden, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].