Gerhard Fuhrer
domicilié à Thun, de Adelboden Mandats actifs: Equans Techniques SA, Equans Solutions Suisse SA et plus Connecté à: Julien Lesnier, Franck Hombourger, Ludovic Bucciarelli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Fuhrer" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Fuhrer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Gerhard Fuhrer" à jour.Vous suivez maintenant "Gerhard Fuhrer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Gerhard Fuhrer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Gerhard Fuhrer
Autres travaux de construction
Facility Management
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Autres travaux de construction
Facility Management
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Personnes privées avec le nom Gerhard Fuhrer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Gerhard Fuhrer
Numéro de publication: HR02-1005967667, Registre du commerce Zurich, (20)
Equans Services AG, in Zürich, CHE-106.839.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2024, Publ. 1005952008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Comolli, Daniel Jules, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stoll-Rieder, Silvia, von St. Stephan, in Altendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vietri, Davide, von Langenthal, in Oberbipp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dujardin, Richard Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mäder, Michael Erik, deutscher Staatsangehöriger, in Schallstadt (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005952008, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'628 vom 20.05.2022 Equans Services AG, in Zürich, CHE-106.839.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899472). Mit TR-Nr. 44'129 vom 21.12.2012 wurde Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, eingetragen. Mit TR-Nr. 20'628 vom 20.05.2022 wurde er ein zweites Mal erfasst, diesmal aber als Mitglied des Verwaltungsrates. Richtig hätte er als Mutation erfasst werden sollen. Aktuell ist er gemäss TR-Nr. 30'138 vom 25.07.2022 Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Der doppelte Eintrag wird hiermit im Handelsregister gelöscht und der ursprüngliche Eintrag den aktuellen Tatsachen entsprechend angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005908719, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Caliqua AG, in Basel, CHE-105.940.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2023, Publ. 1005905114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Gerhard, von Adelboden, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dujardin, Richard Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Richard Jacques, Dujardin, in Zürich].