Hans Fuchs-Abächerli
domicilié à Brienz, de Hofstetten bei Brienz Mandats actifs: SBangla GmbH Connecté à: Elisabeth Fuchs-Abächerli Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Fuchs-Abächerli" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Fuchs-Abächerli".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Fuchs-Abächerli" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Fuchs-Abächerli".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Fuchs-Abächerli
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Fuchs-Abächerli
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Hans Fuchs-Abächerli
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Fuchs-Abächerli
Numéro de publication: HR02-1005086806, Registre du commerce Berne, (36)
Fuchs AG Holzschnitzereien & Spielwaren, in Hofstetten bei Brienz, CHE-107.192.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856088).
Statutenänderung:
15.01.2021.
Sitz neu:
Interlaken.
Domizil neu:
c/o Fuchs + Partner Treuhand AG, Bahnhofstrasse 37, 3800 Interlaken.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs-Abächerli, Hans, von Hofstetten bei Brienz, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Nicola Philipp, von Hofstetten bei Brienz, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2982831, Registre du commerce Berne, (36)
Fuchs AG Holzschnitzereien & Spielwaren, in Hofstetten bei Brienz, CHE-107.192.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 975687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs-Stähli, Hans, von Hofstetten bei Brienz, in Hofstetten b. Brienz (Hofstetten bei Brienz), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs-Abächerli, Hans, von Hofstetten bei Brienz, in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2622043, Registre du commerce Berne, (36)
Fuchs und Partner Treuhand- und Revisions AG, in Muri bei Bern, CHE-101.508.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1066293).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs-Abächerli, Hans, von Hofstetten bei Brienz, in Brienz BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brawand Fuchs, Esther, von Hofstetten bei Brienz und Matten bei Interlaken, in Hofstetten b. Brienz (Hofstetten bei Brienz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Nicola, von Hofstetten bei Brienz, in Belp, Direktor, mit Einzelunterschrift.