Silvia Friedli-Hofer
domicilié à Ittigen, de Landiswil Mandats actifs: Immo Friedli AG, FAI Group AG et plus Connecté à: Miguel Ramos, Markus Friedli, Miguel Ramos et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Friedli-Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Friedli-Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Silvia Friedli-Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Silvia Friedli-Hofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Silvia Friedli-Hofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Silvia Friedli-Hofer
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des sociétés de participation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Silvia Friedli-Hofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Silvia Friedli-Hofer
Numéro de publication: HR02-1005915141, Registre du commerce Berne, (36)
Architektur Friedli AG, in Ittigen, CHE-114.487.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2021, Publ. 1005156010).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli-Hofer, Silvia, von Landiswil, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünibach (Thun)];
Ramos, Miguel, von Riaz, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005844464, Registre du commerce Berne, (36)
Lexor GmbH, in Ittigen, CHE-110.048.339, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2013, S.0, Publ. 1200425).
Statutenänderung:
14.09.2023.
Domizil neu:
Quellenrain 30, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräusserung von Immobilien, die Entwicklung und Realisierung sowie den Verkauf von Liegenschaftsprojekten, das Erbringen von Planungsdienstleistungen im Bereich Inneinrichtungen sowie den Handel mit Inneneinrichtungsgegenständen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hansruedi, von Landiswil, in Hünibach (Thun), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wenger-Friedli, Daniela, von Landiswil und Röthenbach , in Süderen (Wachseldorn), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli-Hofer, Silvia, von Landiswil, in Ittigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hünibach (Hilterfingen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Friedli, Markus, von Landiswil, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jegenstorf, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3429519, Registre du commerce Berne, (36)
Architektur Friedli AG, in Ittigen, CHE-114.487.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, Publ. 4875532).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger-Friedli, Daniela, von Landiswil und Röthenbach im Emmental, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Markus, von Landiswil, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jegenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Friedli, Hansruedi, von Landiswil, in Hünibach (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Friedli-Hofer, Silvia, von Landiswil, in Hünibach (Thun), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].