Tim Flury
domicilié à Solothurn, de Lommiswil Mandats actifs: Krähenbühl Malerei GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Flury" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Flury".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Flury" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Flury".
|
|
Tim Flury
domicilié à Klingnau, de Lommiswil Mandats actifs: SEMBOX GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Flury" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Flury".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Tim Flury" à jour.Vous suivez maintenant "Tim Flury".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Tim Flury
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Tim Flury
Peintre en bâtiment
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Peintre en bâtiment
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
Personnes privées avec le nom Tim Flury
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Tim Flury
Numéro de publication: HR02-1005718174, Registre du commerce Argovie, (400)
SEMBOX GmbH, in Lenzburg, CHE-412.596.866, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628651).
Statutenänderung:
08.03.2023.
Sitz neu:
Klingnau.
Domizil neu:
Hohlgasse 1, 5313 Klingnau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Reto, von Sirnach, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Tim, von Lommiswil, in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR01-1005581500, Registre du commerce Soleure, (241)
Krähenbühl Malerei GmbH, in Aeschi (SO), CHE-189.025.597, Gallishofstrasse 35, 4556 Aeschi SO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.2022.
Zweck:
Ausführung von Malerarbeiten. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 25.08.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flury, Tim, von Lommiswil, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005444982, Registre du commerce Zurich, (20)
Elements Lab GmbH, in Zürich, CHE-495.067.944, c/o Timo Flury, Anna-Heer-Strasse 28, 8057 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2022. 30.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung von sowie den Handel mit elektronischen Geräten, Informatikprodukten sowie Designprodukten. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen sowie das Produktdesign in den erwähnten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flury, Timo Gösta, von Luzern, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.