Eric Fleischmann
domicilié à Schönholzerswilen, de Altendorf Mandats actifs: Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen Connecté à: Felix Brunschweiler, Daniel Brüllmann, Gabriela Maria Rihs et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Fleischmann" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Fleischmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Eric Fleischmann" à jour.Vous suivez maintenant "Eric Fleischmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Eric Fleischmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Eric Fleischmann
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production et approvisionnement en électricité
Achat & vente de biens immobiliers propres
Production et approvisionnement en électricité
Personnes privées avec le nom Eric Fleischmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Eric Fleischmann
Numéro de publication: HR02-1005315703, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Brunschweiler Immobilien Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-108.660.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Sarah, von Reute (AR), in Rossrüti (Wil (SG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Eric, von Altendorf, in Schönholzerswilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004984204, Registre du commerce Schwyz, (130)
Erich Fleischmann GmbH, in Lachen, CHE-308.019.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, S.0, Publ. 7086186).
Statutenänderung:
16.09.2020.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Chessibachstrasse 11, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Baudienstleistungen aller Art, insbesondere Bauleitungen im Auftrag von Dritten oder auf eigene Rechnung, Bearbeitung und Betreuung von Submissionen, Ausmassen und Abrechnungen, Übernahme von baulichen Spezialaufgaben und Vertretung von Bau-Fachleuten. Import von und Handel mit Natursteinen und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann ferner Grundstücke und Wertschriften erwerben, halten, veräussern sowie Darlehen gewähren. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Erich, von Altendorf, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lachen].
Numéro de publication: HR02-1004619176, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Elektra-Genossenschaft Schönholzerswilen, in Schönholzerswilen, CHE-109.557.597, Genossenschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, S.0, Publ. 1637003).
Domizil neu:
c/o Eric Fleischmann, Underi-Chürzi 3, 8577 Schönholzerswilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Jennifer, von Degersheim, in Schönholzerswilen, Mitglied, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Barbara, von Gossau SG, in Schönholzerswilen, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Ernst, von Balgach, in Schönholzerswilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Eric, von Altendorf, in Schönholzerswilen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Marco, von Arbon, in Schönholzerswilen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wick, Matthias, von Bürglen (TG), in Schönholzerswilen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].