Claudio Enggist
domicilié à Bern, de Konolfingen Mandats actifs: clen consult GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudio Enggist" à jour.Vous suivez maintenant "Claudio Enggist".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Claudio Enggist" à jour.Vous suivez maintenant "Claudio Enggist".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Claudio Enggist
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Claudio Enggist
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Claudio Enggist
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Claudio Enggist
Numéro de publication: HR02-1005639921, Registre du commerce Berne, (36)
7 Generations GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kalt, Elke, von Leuggern, in Riffenmatt (Guggisberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Andreas Simon, von Wengi, in Rapperswil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Sanchez Vila, Diego, spanischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005209858, Registre du commerce Berne, (36)
7 Generations GmbH, in Bern, CHE-102.863.082, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839927).
Statutenänderung:
01.04.2021.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Matthias, von Herzogenbuchsee, in Lanzenhäusern (Schwarzenburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oberbalm, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Asch, Valerie Francine, philippinische Staatsangehörige, in Mambajao (PH), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bangerter, Andreas Simon, von Wengi, in Rapperswil BE, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Kalt, Elke, von Leuggern, in Riffenmatt (Guggisberg), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Petterson, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Norrköping (SE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1004452117, Registre du commerce Berne, (36)
YOUTH FOR UNDERSTANDING (YFU) (SCHWEIZ), in Bern, CHE-105.871.801, Verein (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupin, Simone, von Muttenz, in Bern, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enggist, Claudio, von Konolfingen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krattiger, Jerry, von Kerzers, in Morges, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting Revisions AG (CHE-101.335.923), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeli-Zimmermann, Sonja, von Trasadingen, in Schüpfen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buser, Marco, von Erlinsbach (SO), in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brechbühler Pesková, Marie Dr., von Huttwil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Condrau, Sophie Dr., von Disentis/Mustér, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Choffat, Vincent, von Tramelan, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kattrup, Henrik, von Muttenz, in Lenzburg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Alefsen, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhand-Zentrum AG (CHE-106.834.702), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Revisionsstelle.