Jürg Ehrler
domicilié à Steinhausen, de Steinen Mandats actifs: JFE Consulting KlG Connecté à: Fabian Ehrler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Ehrler" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Ehrler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Ehrler" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Ehrler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Ehrler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Ehrler
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Commerce de détail par correspondance et par Internet
Personnes privées avec le nom Jürg Ehrler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Ehrler
Numéro de publication: HR02-1005588214, Registre du commerce Schwyz, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005188451).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Ingenbohl, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005188451, Registre du commerce Schwyz, (130)
j.consult.ag, in Altendorf, CHE-105.652.222, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176957).
Statutenänderung:
07.05.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Willy, von Einsiedeln, in Einsiedeln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrler, Dr. Jürgen, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3355145, Registre du commerce Zoug, (170)
JFE Consulting KIG, in Steinhausen, CHE-304.975.824, Eichholzweg 35C, 6312 Steinhausen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.02.2017.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Sport- und Bekleidungsartikeln, insbesondere aus dem Bereich Radsport sowie Planung, Organisation und Durchführung von Sport-Events. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten und kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen. Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen:
Ehrler, Fabian, von Steinen, in Steinhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Ehrler, Jürg, von Steinen, in Steinhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.