Martin Eggli-Kaufmann
domicilié à Rüti b. Büren, de Rüti bei Büren Mandats actifs: Top Trading 1868 AG, MÜHLE + HANDELS AG RÜTI Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Eggli-Kaufmann" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Eggli-Kaufmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Martin Eggli-Kaufmann" à jour.Vous suivez maintenant "Martin Eggli-Kaufmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Martin Eggli-Kaufmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Martin Eggli-Kaufmann
Autres commerces avec des biens divers
Production des comestibles
Autres commerces avec des biens divers
Production des comestibles
Personnes privées avec le nom Martin Eggli-Kaufmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Martin Eggli-Kaufmann
Numéro de publication: HR02-1004722344, Registre du commerce Berne, (36)
MÜHLE + HANDELS AG RÜTI, in Rüti bei Büren, CHE-109.557.775, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S.4, Publ. 5793426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggli, Daniel, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Rüti b. Büren (Rüti bei Büren), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 5793426, Registre du commerce Berne, (36)
MÜHLE + HANDELS AG RÜTI, in Rüti bei Büren, CH-073.3.014.591-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2007, S. 2, Publ. 4162936).
Statutenänderung:
23.08.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Mühle, Produktion von und Handel mit Lebensmitteln sowie Erbringung sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU-Treuhand & Revisionen Seeland AG, in Ins, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Büren an der Aare];
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Rüti bei Büren, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Büren an der Aare].
Numéro de publication: 649852, Registre du commerce Berne, (36)
Kollektivgetreidesammelstelle Mühle Rüti Eggli + Co., in Rüti bei Büren, Mühlegasse 11, 3295 Rüti bei Büren, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2002.
Zweck:
Kauf, Behandlung und Verarbeitung sowie Verkauf von Getreide und Ölsaaten.
Eingetragene Personen:
Eggli, Daniel, von Rüti bei Büren, in Rüti bei Büren, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Martin, von Rüti bei Büren, in Büren an der Aare, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eggli-Kaufmann, Ursula, von Rüti bei Büren und Buus, in Büren an der Aare, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.