Philippe Eggenschwiler
domicilié à Bern, de Laupersdorf Mandats actifs: Solas GmbH Connecté à: Rudolf Eggenschwiler Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Eggenschwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Eggenschwiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Eggenschwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Eggenschwiler".
|
|
Philippe Eggenschwiler
domicilié à Cartigny, de Matzendorf Mandats actifs: Altro Holding SA, Giglio Orthopédie SA Connecté à: Paul Hervé Giglio, Fabian Santschi, Sébastien Barth et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Eggenschwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Eggenschwiler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Philippe Eggenschwiler" à jour.Vous suivez maintenant "Philippe Eggenschwiler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Philippe Eggenschwiler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Philippe Eggenschwiler
Fabrication et transformation des produits du bois
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication des produits médicaux
Fabrication et transformation des produits du bois
Exploitation des sociétés de participation
Fabrication des produits médicaux
Personnes privées avec le nom Philippe Eggenschwiler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Philippe Eggenschwiler
Numéro de publication: 1755919, Registre du commerce Berne, (36)
Solas GmbH, in Utzenstorf, CHE-112.625.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, Publ. 6294890).
Statutenänderung:
01.10.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Sie bietet insbesondere Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern aus IV, ALV oder Sozialamt Arbeitseinsätze an und entwirft und vermarktet eigene Gestaltungen nach vornehmlich ökologischen Grundsätzen und setzt Projekte von internen und externen Designern um. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen, mieten und vermieten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Fax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Oliver, von Schönholzerswilen, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggenschwiler, Rudolf, von Laupersdorf, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Eggenschwiler, Philippe, von Laupersdorf, in Bern, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3971916, Registre du commerce Jura, (670)
Fonds de l'oeuvre catholique romaine des soeurs garde-malades et de l'école enfantine de Boécourt, à Boécourt, CH-670.7.000.891-8, Fonder une école enfantine et venir en aide aux malades pauvres de Boécourt, Séprais et Montavon, sans distinction de confession. Fondation (FOSC no 85 du 03.05.2007, p. 8, publ. 3913332).
Nouveau nom:
Fonds de l'oeuvre catholique romaine des soeurs garde-malades et de l'école enfantine de Boécourt en liquidation. Par arrêté du 19.04.2007, l'Autorité de surveillance de la République et Canton du Jura a prononcé la dissolution de la fondation.
Inscription ou modification de personnes:
Eggenschwiler, Philippe, de Matzendorf, à Boécourt, président et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président];
Girardin, Pierre, de Les Bois, à Bassecourt, membre, secrétaire et liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre et secrétaire].